序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李云 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 阙玉芳 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云
|
|
2 |
阙玉芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
丽江同游旅行社有限公司光义街忠义巷85号散客营业网点
|
李云 | 2019-07-11 |
2 |
丽江同游旅行社有限公司民主路2号散客网点
|
李云 | 2019-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-27 | 联络员备案 |
阙玉芳 *** 备案手机:***
|
车文珍 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-04-05 | 住所变更 |
云南省丽江市古城区束河古镇天域阳光祥瑞苑1栋1号
|
云南省丽江市古城区西安街道义正社区智纳段福星路56号-2号五楼
|
3 | 2017-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李云 [退出]
|
阙玉芳 [新增]
|
4 | 2017-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阙玉芳 [退出]
|
李云 [新增]
|
5 | 2017-03-20 | 法定代表人变更 |
阙玉芳
|
李云
|
6 | 2017-03-20 | 监事备案 |
李云 [退出]
|
阙玉芳 [新增]
|
7 | 2017-03-20 | 董事备案 |
阙玉芳 [退出]
|
李云 [新增]
|
8 | 2017-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阿给汝龙布 [退出]
|
阙玉芳 [新增]
|
9 | 2017-02-23 | 董事备案 |
阿给汝龙布 [退出]
|
阙玉芳 [新增]
|
10 | 2017-02-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
李云;阿给汝龙布; [退出]
|
李云;阙玉芳; [新增]
|