序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 负责人变更 |
杨****科 [退出]
|
周清泉 [新增]
|
2 | 2021-09-01 | 负责人变更 |
苏大明 [退出]
|
杨****科 [新增]
|
3 | 2017-04-11 | 联络员备案 |
韦晓静 *** 备案手机:***
|
陶颖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-07-20 | 负责人变更 |
杨联东 [退出]
|
苏大明 [新增]
|
5 | 2016-07-20 | 财务负责人 |
|
刘念
|