序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屏边县财政局 | 100% | 30139.076583万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭飞
|
|
2 |
张志兵
|
|
3 |
唐飞雄
|
|
4 |
李泽龙
|
|
5 |
张雷
|
|
6 |
何艳仙
|
|
7 |
赵丽萍
|
|
8 |
熊杰
|
|
9 |
杨建昆
|
|
10 |
刘阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 章程备案 |
无
|
2021-07-21增加“党组织及党的工作机构”
|
2 | 2021-06-15 | 实收资本变更 |
1000万人民币
|
30139.076583万人民币( + 2913.90766% )
|
3 | 2021-06-15 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
30139.076583万人民币( + 2913.90766% )
|
4 | 2021-06-15 | 投资人(股权)变更 |
屏边县财政局 出资 1000万人民币;
|
屏边县财政局 出资 30139.076583( + 2913.90766% )万人民币;
|
5 | 2021-01-26 | 联络员备案 |
赵丽萍 *** 备案手机:***
|
杨阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-10-31 | 董事备案 |
张雷李泽龙张志兵邓林祥唐飞雄 [退出]
|
张雷李泽龙彭飞张志兵唐飞雄 [新增]
|
7 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雷李泽龙张志兵邓林祥 [退出]唐飞雄
|
张雷李泽龙彭飞 [新增]张志兵唐飞雄
|
8 | 2019-10-31 | 法定代表人变更 |
邓林祥
|
彭飞
|
9 | 2018-06-22 | 监事备案 |
王昱橙李兴龙何艳仙赵丽萍刘阳 [退出]
|
赵丽萍何艳仙熊杰杨建昆刘阳 [新增]
|
10 | 2018-06-22 | 董事备案 |
王香伟张志兵褚鸿骞肖永革李子德 [退出]
|
褚鸿骞张志兵李泽龙唐飞雄张雷 [新增]
|