序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马雪锋 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马雪锋
|
|
2 |
马海纯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 投资人(股权)变更 |
马海潇 出资 30万人民币; [退出]马海纯 出资 20万人民币; [退出]
|
马雪锋 出资 50万人民币; [新增]
|
2 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
马海潇
|
马雪锋
|
3 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马海潇 [退出]
|
马雪锋 [新增]
|
4 | 2020-06-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-03-09 | 经营期限 |
2004年7月23日 至 2019年7月23日
|
2004年7月23日 至 2030年7月23日
|
6 | 2015-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马黎明 [退出]
|
马海潇 [新增]
|
7 | 2015-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纳永革 [退出]
|
马海纯 [新增]
|
8 | 2015-03-20 | 法定代表人变更 |
马黎明
|
马海潇
|
9 | 2015-03-20 | 监事备案 |
纳永革 [退出]
|
马海纯 [新增]
|
10 | 2015-03-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
马黎明; [退出]纳永革; [退出]
|
马海潇; [新增]马海纯; [新增]
|