序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南能投化工有限责任公司 | 55% | 5500万人民币 |
2 | 胡崇良 | 12.8% | 1280.0万人民币 |
3 | 云南兴电集团有限公司 | 5% | 500万人民币 |
4 | 蒋福俊 | 4.25% | 425.0万人民币 |
5 | 向文明 | 3.95% | 395.0万人民币 |
6 | 代德华 | 3.75% | 375.0万人民币 |
7 | 夏天顺 | 3.2% | 320.0万人民币 |
8 | 曾兴富 | 3.1% | 310.0万人民币 |
9 | 杜仁超 | 2.8% | 280.0万人民币 |
10 | 裴忠良 | 2.8% | 280.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾海峰
|
|
2 |
向文明
|
|
3 |
沈光红
|
|
4 |
陈晓明
|
|
5 |
胡崇良
|
|
6 |
金嗣程
|
|
7 |
温建
|
|
8 |
李向宏
|
|
9 |
吴丕文
|
|
10 |
代德华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 章程备案 |
无
|
公司章程由原九十五条调整为八十七条
|
2 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡崇良 陈晓明 沈光红 魏忠雄 向文明 温建 金嗣程
|
艾海峰 温建 胡崇良 陈晓明 沈光红 金嗣程 向文明
|
3 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡崇良陈晓明沈光红魏忠雄 [退出]向文明温建金嗣程
|
艾海峰 [新增]温建胡崇良陈晓明沈光红金嗣程向文明
|
4 | 2021-06-25 | 法定代表人变更 |
魏忠雄
|
艾海峰
|
5 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
陈明奇 *** 备案手机:***
|
黄学翠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-01-13 | 联络员备案 |
黄学翠 *** 备案手机:***
|
陈明奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向文明 魏忠雄 胡崇良
|
魏忠雄 温建 金嗣程 陈晓明 胡崇良 向文明 沈光红
|
8 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春进
|
李向宏 代德华 吴丕文
|
9 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马利忠
|
沈光红
|
10 | 2020-11-19 | 董事备案 |
向文明魏忠雄胡崇良
|
魏忠雄温建 [新增]金嗣程 [新增]陈晓明 [新增]胡崇良向文明沈光红 [新增]
|