序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 游义祥 | 55% | 275万人民币 |
2 | 叶铭强 | 38% | 190万人民币 |
3 | 阙谷存 | 5% | 25万人民币 |
4 | 游荣祥 | 2% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游荣祥
|
|
2 |
游义祥
|
|
3 |
陈瑞贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 投资人(股权)变更 |
游义祥 出资 275万人民币;阙谷存 出资 25万人民币;游荣祥 出资 10万人民币;叶铭强 出资 190万人民币; [退出]
|
游义祥 出资 275万人民币;阙谷存 出资 25万人民币;游荣祥 出资 10万人民币;陈瑞贤 出资 190万人民币; [新增]
|
2 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶铭强 [退出]
|
陈瑞贤 [新增]
|
3 | 2021-04-13 | 地址变更 |
云南省丘北县锦屏镇振兴社区人事小区3号
|
云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇丘城金界一期商住楼4-3号
|
4 | 2021-01-18 | 投资人(股权)变更 |
游义祥 出资 465万人民币;阙谷存 出资 25万人民币;游荣祥 出资 10万人民币;
|
游义祥 出资 275( - 40.86022% )万人民币;阙谷存 出资 25万人民币;游荣祥 出资 10万人民币;叶铭强 出资 190万人民币; [新增]
|
5 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阙谷存 [退出]
|
叶铭强 [新增]
|
6 | 2020-05-07 | 经理备案 |
游良琼 [退出]
|
游荣祥 [新增]
|
7 | 2020-05-07 | 董事备案 |
朱田祥 [退出]
|
游义祥 [新增]
|
8 | 2020-05-07 | 监事备案 |
郑建辉 [退出]
|
阙谷存 [新增]
|
9 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游良琼 [退出]
|
游荣祥 [新增]
|
10 | 2020-05-07 | 法定代表人变更 |
朱田祥
|
游荣祥
|