序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春良 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春良
|
|
2 |
刘士朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
王春良 *** 备案手机:***
|
罗含钰 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-10 | 联络员备案 |
王春良 *** 备案手机:***
|
王春良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-11-10 | 监事备案 |
张现丽 [退出]
|
刘士朋 [新增]
|
4 | 2020-11-10 | 财务负责人 |
靖学平 ***
|
王春良 ***
|
5 | 2020-11-10 | 投资人(股权)变更 |
靖学平 出资 100万人民币; [退出]
|
王春良 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张现丽 [退出]
|
刘士朋 [新增]
|
7 | 2020-11-06 | 联络员备案 |
靖学平 *** 备案手机:***
|
王春良 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-08-12 | 董事备案 |
靖学平 [退出]
|
王春良 [新增]
|
9 | 2020-08-12 | 经理备案 |
靖学平 [退出]
|
王春良 [新增]
|
10 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靖学平 [退出]
|
王春良 [新增]
|