序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-30 | 财务负责人 |
吴显伟 ***
|
刘胜群 ***
|
2 | 2019-05-14 | 负责人变更 |
王成林 [退出]
|
刘胜群 [新增]
|
3 | 2019-03-25 | 联络员备案 |
吴显伟 *** 备案手机:***
|
刘胜群 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-05-10 | 经营范围变更 |
铅锌矿、铁矿开采、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
铅锌矿、铁矿开采、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|