序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐弢 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 孙玉坤 | 40% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐弢
|
|
2 |
孙玉坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
乔翠 *** 备案手机:***
|
陈虹羽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
左江琼 *** 备案手机:***
|
乔翠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-03-04 | 联络员备案 |
张洁 *** 备案手机:***
|
左江琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-01-12 | 联络员备案 |
张洁 *** 备案手机:***
|
张洁 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-01-12 | 出资比例变更 |
徐弢;李寿青;
|
孙玉坤;徐弢;
|
6 | 2016-01-12 | 投资人(股权)变更 |
李寿青 出资 800万人民币; [退出]徐弢 出资 1200万人民币;
|
孙玉坤 出资 800万人民币; [新增]徐弢 出资 1200万人民币;
|
7 | 2016-01-12 | 法定代表人变更 |
徐弢
|
徐弢
|
8 | 2016-01-12 | 实收资本变更 |
2000万人民币
|
2000万人民币
|
9 | 2016-01-12 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2016-01-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
李寿青; [退出]徐弢;
|
孙玉坤; [新增]徐弢;
|