序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余泽琳 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨德久
|
|
2 |
金华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 经营期限 |
2011年9月26日 至 2021年9月26日
|
2011年9月26日 至 长期
|
2 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
史更兴 *** 备案手机:***
|
杨德久 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
杨德久 *** 备案手机:***
|
史更兴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-05-13 | 联络员备案 |
杨德久 *** 备案手机:***
|
史更兴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-08-17 | 投资人(股权)变更 |
余泽琳出资3万人民币;
|
余泽琳出资3万人民币;
|
6 | 2017-08-16 | 法定代表人变更 |
余泽琳
|
杨德久
|
7 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
杨德久 *** 备案手机:***
|
杨德久 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-04-25 | 财务负责人 |
|
谭福云
|
9 | 2016-04-25 | 住所变更 |
香格里拉市虎跳峡镇
|
香格里拉市虎跳峡镇
|
10 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
金华
|