序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 域上和美文化****展有限公司 | 65.79863% | 5483万人民币 |
2 | 拉萨市和美布达拉文化创意产业****展有限公司 | 19.20077% | 1600万人民币 |
3 | 邱伟 | 15.0006% | 1250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何平
|
|
2 |
曾武
|
|
3 |
胡玺
|
|
4 |
张楷
|
|
5 |
邱伟
|
|
6 |
李友明
|
|
7 |
王勇章
|
|
8 |
刘挺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
域上和美文化旅游股份有限公司成都分公司
|
何平 | 2016-12-19 |
2 |
域上和美文化旅游股份有限公司有限公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 联络员备案 |
魏春艳
|
魏春艳
|
2 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张楷 [退出]曾武王勇章胡玺刘挺何平邱伟 [退出]何平李友明
|
曾武王勇章胡玺刘挺何平李友明李文兵 [新增]李栋梁 [新增]
|
3 | 2020-12-29 | 其他事项备案 |
拉萨市和美布达拉文化创意产业****展有限公司:60.0024%;拉萨立之信企业管理合伙企业(有限合伙):24.997%;邱伟:15.0006%;
|
邱伟:15.0006%;拉萨市和美布达拉文化创意产业****展有限公司:19.2008%;域上和美文化****展有限公司:65.7986%;
|
4 | 2020-12-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2017-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何平李友明何平
|
邱伟 [新增]何平李友明张楷 [新增]曾武 [新增]王勇章 [新增]胡玺 [新增]刘挺 [新增]何平
|
6 | 2017-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邱伟(董事)何平(董事)李友明(监事)张楷(董事)曾武(董事)王勇章(监事)胡玺(董事)刘挺(监事)何平(经理)
|
邱伟(董事)何平(董事)李友明(监事)张楷(董事)曾武(董事)王勇章(监事)胡玺(董事)刘挺(监事)何平(经理)
|
7 | 2017-12-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
演艺、音乐酒吧(不含酒水、饮料)、摄影摄像制作、俱乐部、歌舞厅、影视节目制作;文化及文化相关产品的开****、制售;灯光、舞美布置活动的策划、设计和执行;各类文艺团队的交流咨询;灯光、音响设备、摄影摄像器材租赁;中餐、凉菜;工艺品研****、零售、批****,企业管理,旅游及旅游产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营此项目】
|
文化、旅游项目的策划、规划设计、运营管理;剧场经营管理;演出及经纪业务、音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演;演艺剧本创作和交易;演艺活动组织策划;演出票务;房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营此项目】
|
8 | 2017-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
何平李友明何平
|
邱伟 [新增]何平李友明张楷 [新增]曾武 [新增]王勇章 [新增]胡玺 [新增]刘挺 [新增]何平
|
9 | 2017-12-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
西藏域上和美演艺管理有限公司
|
域上和美文化旅游股份有限公司
|
10 | 2017-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
邱伟(董事)何平(董事)李友明(监事)张楷(董事)曾武(董事)王勇章(监事)胡玺(董事)刘挺(监事)何平(经理)
|
邱伟(董事)何平(董事)李友明(监事)张楷(董事)曾武(董事)王勇章(监事)胡玺(董事)刘挺(监事)何平(经理)
|