序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张忠华
|
韩斌
|
2 | 2020-01-06 | 其他事项备案 |
无
|
韩斌
|
3 | 2020-01-06 | 联络员备案 |
无
|
韩斌
|
4 | 2020-01-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-07-22
|
2027-12-31
|
5 | 2017-04-07 | 其他事项备案 |
无
|
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司西藏分公司;
|
6 | 2017-04-07 | 分公司/分支机构备案变更 |
无
|
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司西藏分公司;
|
7 | 2017-04-07 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
许可经营项目:机电安装工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包一级;环保工程专业承包二级。(备案证有效期至2014年12月30日)[上述经营范围中,国家法律、行政法规及国务院决定规定必须报经审批的,凭审批证件在有效期内经营]
|
机电安装工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包一级;环保工程专业承包二级【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
|
8 | 2017-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
辜建勇
|
张忠华
|
9 | 2016-08-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2014-07-22
|
2018-07-22
|
10 | 2014-05-28 | 许可经营项目变更变更 |
V64;
|
省级以上建设部门资质审查;
|