序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁旭东
|
次仁罗布
|
2 | 2018-02-02 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国电信集团公司昌都分公司
|
中国电信集团有限公司昌都分公司
|
3 | 2017-01-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2016-08-01
|
2036-08-01
|
4 | 2016-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁平年
|
梁旭东
|