序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋雨琪 | 95% | 912.0万人民币 |
2 | 吴健 | 5% | 48.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗辉
|
|
2 |
吴健
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
重庆小天鹅饮食文化(集团)西藏有限公司中餐厅食府
|
喻侠 | 2004-07-14 |
2 |
重庆小天鹅饮食文化(集团)西藏有限公司圣城食府
|
喻侠 | 2004-07-14 |
3 |
重庆小天鹅饮食文化(集团)西藏有限公司林芝小天鹅宾馆
|
罗辉 | 2004-06-17 |
4 |
重庆小天鹅饮食文化(集团)西藏有限公司太阳岛食府
|
喻侠 | 2003-09-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 联络员备案 |
无
|
罗辉
|
2 | 2021-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗辉蒋雨琪 [退出]
|
罗辉吴健 [新增]
|
3 | 2021-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋雨琪
|
罗辉
|
4 | 2021-07-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2018-05-28 | 其他事项备案 |
860000
|
无
|
6 | 2018-05-28 | 其他事项备案 |
无
|
860000
|
7 | 2016-10-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
拉萨市北京中路64号
|
西藏林芝市巴宜区八一镇八一大街240号
|
8 | 2016-10-10 | 其他事项备案变更 |
850000
|
860000
|
9 | 2016-10-08 | 其他事项备案变更 |
*****0
|
*****0
|
10 | 2014-08-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋雨琪;朱曾荣; [退出]
|
蒋雨琪;罗辉; [新增]
|