序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙墨想 | 63.30275% | 1380万人民币 |
2 | 高成龙 | 36.69725% | 800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙墨想
|
|
2 |
高成龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西高龙实业有限公司三原分公司
|
吴雪 | 2020-06-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-21 | 注册资本(金)变更 |
5180
|
2180( - 57.91506% )
|
2 | 2020-08-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 孙墨想; 出资额: 2380; 百分比: 45.9459姓名: 高成龙; 出资额: 2800; 百分比: 54.0541
|
姓名: 高成龙; 出资额: 800( - 71.42857% ); 百分比: 36.6972姓名: 孙墨想; 出资额: 1380( - 42.01681% ); 百分比: 63.3028
|
3 | 2020-08-21 | 从业人数变更 |
|
9
|
4 | 2020-08-19 | 执照副本数变更 |
2
|
|
5 | 2020-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯彦松
|
孙墨想
|
6 | 2020-06-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 白艳红; 出资额: 2380; 百分比: 45.9459 [退出]姓名: 冯彦松; 出资额: 2800; 百分比: 54.0541 [退出]
|
姓名: 孙墨想; 出资额: 2380; 百分比: 45.9459 [新增]姓名: 高成龙; 出资额: 2800; 百分比: 54.0541 [新增]
|
7 | 2020-06-11 | 法定代表人变更 |
冯彦松
|
孙墨想
|
8 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白艳红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 冯彦松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 高成龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 孙墨想; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2020-06-09 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局经开分局
|
(经开)凤北工商所
|
10 | 2020-06-09 | 住所变更 |
陕西省西安市未央区石化大道南徐寨村**号
|
西安经济技术开****区凤城九路文景路口海珀兰轩**号楼****室
|