序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵万强 | 51% | 8568万 |
2 | 徐克胜 | 49% | 8232万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵万强
|
|
2 |
徐克胜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中航高科网络通讯(西安)有限公司淄博分公司
|
闫鹏 | 2021-08-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐克胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 闫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 徐克胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵万强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
2 | 2022-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫鹏
|
赵万强
|
3 | 2022-05-24 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
4 | 2022-05-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐克胜; 出资额: 8232; 百分比: 49姓名: 闫鹏; 出资额: 8568; 百分比: 51 [退出]
|
姓名: 徐克胜; 出资额: 8232; 百分比: 49姓名: 赵万强; 出资额: 8568; 百分比: 51 [新增]
|
5 | 2021-07-09 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
6 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林鑫腾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 谢成光; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 徐克胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 闫鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2021-07-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林鑫腾; 出资额: 8232; 百分比: 49 [退出]姓名: 谢成光; 出资额: 8568; 百分比: 51 [退出]
|
姓名: 徐克胜; 出资额: 8232; 百分比: 49 [新增]姓名: 闫鹏; 出资额: 8568; 百分比: 51 [新增]
|
8 | 2021-07-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林鑫腾
|
闫鹏
|
9 | 2021-03-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林鑫腾; 出资额: 840; 百分比: 5姓名: 白忠荣; 出资额: 15960; 百分比: 95 [退出]
|
姓名: 林鑫腾; 出资额: 8232( + 880% ); 百分比: 49姓名: 谢成光; 出资额: 8568; 百分比: 51 [新增]
|
10 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白忠荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 林鑫腾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 林鑫腾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 谢成光; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|