序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
麦麦提艾力·阿卜力米提(负责人)
|
2 | 2021-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
麦麦提艾力·阿卜力米提
|
3 | 2021-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
吾舒尔·佧米力
|
4 | 2020-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
曲四长
|
5 | 2019-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
阿迪力·阿卜杜克热木
|
6 | 2019-06-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
阿迪力·阿卜杜克热木
|
7 | 2018-05-17 | 其他事项备案 |
|
*
|
8 | 2018-05-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
新疆喀什岳普湖县新城区亚欧国际物流园2号楼11号商铺;
|
9 | 2018-05-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
热孜宛·阿卜杜如苏力
|
10 | 2018-05-17 | 其他事项备案 |
|
2
|