序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李萍丽 | 80% | 800.0万 |
2 | 王金秀 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李萍丽
|
|
2 |
王金秀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安禅武功夫学堂中华武术传播有限公司巨野县分公司
|
陶银祥 | 2017-06-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-08 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局碑林分局
|
东关南街市场监督管理所
|
2 | 2020-05-08 | 从业人数变更 |
|
8
|
3 | 2020-05-08 | 住所变更 |
西安市新城区新城产业园新科路*号***-*号
|
陕西省西安市碑林区东关正街东方星苑c座*-*号
|
4 | 2020-05-08 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局新城分局
|
西安市工商行政管理局碑林分局
|
5 | 2020-05-08 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-05-08 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:710043
|
新邮政编码:710043
|
7 | 2020-05-07 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局新城分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局碑林分局;
|
8 | 2019-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙灵光
|
李萍丽
|
9 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
孙灵光
|
李萍丽
|
10 | 2019-09-24 | 投资者变更 |
孙灵光 [退出]
|
李萍丽 [新增]
|