序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张巨涛 | 95% | 285.0万 |
2 | 李铮 | 5% | 15.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张巨涛
|
|
2 |
李战迎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 于凤; 出资额: 15; 百分比: 5 [退出]姓名: 张巨涛; 出资额: 285; 百分比: 95
|
姓名: 李铮; 出资额: 15; 百分比: 5 [新增]姓名: 张巨涛; 出资额: 285; 百分比: 95
|
2 | 2019-01-09 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-06-06 | 名称变更 |
陕西云尚文化传媒有限公司
|
陕西云上文化传媒有限公司
|
4 | 2018-06-06 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-04-24 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省西安市雁塔区崇业路23号丰泰大厦1幢10101室),原生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市雁塔区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市雁塔区崇业路23号丰泰大厦1幢10101室),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市雁塔区)
|
6 | 2018-04-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 严东博; 出资额: 60; 百分比: 20 [退出]姓名: 李战迎; 出资额: 120; 百分比: 40 [退出]姓名: 张巨涛; 出资额: 120; 百分比: 40
|
姓名: 于凤; 出资额: 15; 百分比: 5 [新增]姓名: 张巨涛; 出资额: 285( + 137.5% ); 百分比: 95
|
7 | 2016-05-11 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省西安市雁塔区崇业路23号丰泰大厦1幢10101室),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市雁塔区)
|
8 | 2016-05-11 | 联系电话变更 |
***********
|
***-********
|
9 | 2016-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李臻,现联络员固定电话:***-********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:于凤,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:*****************X
|
10 | 2016-05-11 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710061
|