序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈广明 | 96.66666% | 1450.0万 |
2 | 沈昌保 | 3.33333% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈广明
|
|
2 |
沈昌保
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安明信德电气科技有限公司金泰分公司
|
吴新莉 | 2020-06-18 |
2 |
西安明信德电气科技有限公司漳州分公司
|
孙金成 | 2015-11-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈昌保; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 魏春琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈广明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 沈昌保; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2021-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏春琴
|
陈广明
|
3 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈广明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 沈昌保; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 沈昌保; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 魏春琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2021-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈广明
|
魏春琴
|
5 | 2020-06-03 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710061
|
6 | 2020-06-03 | 住所变更 |
西安市雁塔区含光路南段*号*幢*层*****室
|
陕西省西安市雁塔区红专南路**号红专里联合办公三层G*-**
|
7 | 2020-06-03 | 管辖单位变更 |
含光路工商所
|
长安南路工商所
|
8 | 2020-06-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:赵蕊,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:赵蕊,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:张苗苗,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市雁塔区红专南路**号红专里联合办公三层G*-**,现生产经营地所在行政区划:雁塔区
|
9 | 2020-06-03 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
10 | 2020-06-03 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局雁塔分局
|
西安市工商行政管理局雁塔分局
|