序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 章程备案 |
备案章程
|
同意本次章程备案
|
2 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 总经理 姓名: 张育安;姓名: 郭万才*; 职位: 董事 姓名: 张鲁; 职位: 董事长 姓名: 季建国; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: *****************X; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 监事 姓名: 张育安;姓名: 郭万才*; 职位: 董事 姓名: 张鲁; 职位: 董事长 姓名: 季建国; 职位: 总经理 姓名: 张少杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: *****************X; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
3 | 2021-04-28 | 企业类型变更 |
1152--有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
1153--有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-04-28 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西汽车集团有限责任公司; 出资额: 5000; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西汽车集团股份有限责任公司; 出资额: 5000; 百分比: 100
|
5 | 2020-09-28 | 章程备案 |
-
|
备案章程
|
6 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 董事 姓名: 张育安;姓名: 郭万才*; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 刘晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 总经理 姓名: 张育安;姓名: 郭万才*; 职位: 董事 姓名: 张鲁; 职位: 董事长 姓名: 季建国; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: *****************X; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2020-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周伟
|
郭万才
|
8 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 董事 姓名: 张育安;姓名: 刘晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周伟; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长
|
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 董事 姓名: 张育安;姓名: 郭万才*; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 刘晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2019-05-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘玺斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王小峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 袁宏明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周伟; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长
|
职位: 监事 姓名: 王琳琳; 职位: 董事 姓名: 张育安;姓名: 刘晓荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王佳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 王敬安; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周伟; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长
|
10 | 2018-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁宏明
|
周伟
|