序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丰田通商(中国)有限公司 | 50% | 722.5万人民币 |
2 | 陕西省公路汽车检测修理有限公司 | 50% | 722.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文东
|
|
2 |
YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵
|
|
3 |
三轮昌之
|
|
4 |
伊吾田健二
|
|
5 |
王军
|
|
6 |
曹军
|
|
7 |
徐斌
|
|
8 |
HIRONORI YAMADA
|
|
9 |
霍晓鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安华通丰田汽车销售服务有限公司安康分公司
|
王军 | 2010-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: HIRONORI YAMADA; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 三轮昌之; 证件号码: TS*******; 职位: 董事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 伊吾田健二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事
|
姓名: HIRONORI YAMADA; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 崔涌; 证件号码: *****************X; 职位: 总经理 [新增]姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 三轮昌之; 证件号码: TS*******; 职位: 董事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 伊吾田健二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事
|
2 | 2021-12-17 | 投资者名称(姓名)变更 |
陕西省公路汽车检测修理中心
|
陕西省公路汽车检测修理有限公司
|
3 | 2021-12-17 | 章程修正案备案 |
****年*月**日修正章程
|
同意本次章程备案
|
4 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: HIRONORI YAMADA; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: SHINGO KIMURA (木村 慎吾); 证件号码: TK*******; 职位: 董事 [退出]姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 袁炳权; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: HIRONORI YAMADA; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 三轮昌之; 证件号码: TS*******; 职位: 董事 [新增]姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 伊吾田健二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2020-08-24 | 章程修正案备案 |
****年*月**日修正章程
|
****年*月**日修正章程
|
6 | 2020-08-24 | 经营范围变更 |
一般项目:作为丰田汽车(中国)投资有限公司丰田品牌进口汽车和一汽丰田汽车销售有限公司丰田、达路品牌汽车品牌经销商,从事上述品牌汽车销售(不含批****)的业务;从事二手车的经营与销售(限在本4S店内开展业务);机动车辆保险兼业代理业务(有效期至2022年12月30日止);一类机动车维修(小型汽车整车维修、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项维修和竣工检验)(有效期至2024年6月10日);汽车的技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:作为丰田汽车(中国)投资有限公司丰田品牌进口汽车和一汽丰田汽车销售有限公司丰田、达路品牌汽车品牌经销商,从事上述品牌汽车销售(不含批****)的业务以及售后的相关配套服务; 汽车租赁、日用百货、日用家电销售;餐饮管理;承办汽车展示活动;汽车配件及润滑油销售;汽车装潢、汽车用品销售的相关业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车服务;商务代理代办服务;从事二手车的经营与销售(限在本4S店内开展业务);机动车辆保险兼业代理业务;机动车修理和维护;机动车改装服务;汽车拖车、求援、清障服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: NOBUHISA NAGATA 永田修久; 证件号码: TZ*******; 职位: 监事 [退出]姓名: SHINGO KIMURA (木村 慎吾); 证件号码: TK*******; 职位: 董事姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 袁炳权; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: HIRONORI YAMADA; 证件号码: TK*******; 职位: 监事 [新增]姓名: SHINGO KIMURA (木村 慎吾); 证件号码: TK*******; 职位: 董事姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 袁炳权; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2020-08-24 | 行业代码变更 |
8110:汽车、摩托车等修理与维护
|
8110:汽车、摩托车等修理与维护
|
9 | 2020-01-14 | 经营范围变更 |
作为丰田汽车(中国)投资有限公司丰田品牌进口汽车和一汽丰田汽车销售有限公司丰田、达路品牌汽车品牌经销商,从事上述品牌汽车销售(不含批****)的业务;从事二手车的经营与销售(限在本4S店内开展业务);机动车辆保险兼业代理业务(有效期至2020年1月4日止);一类机动车维修(小型汽车整车维修、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项维修和竣工检验)(有效期至2024年6月10日);汽车的技术咨询。
|
一般项目:作为丰田汽车(中国)投资有限公司丰田品牌进口汽车和一汽丰田汽车销售有限公司丰田、达路品牌汽车品牌经销商,从事上述品牌汽车销售(不含批****)的业务;从事二手车的经营与销售(限在本4S店内开展业务);机动车辆保险兼业代理业务(有效期至2022年12月30日止);一类机动车维修(小型汽车整车维修、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项维修和竣工检验)(有效期至2024年6月10日);汽车的技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
10 | 2019-10-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: SHINGO KIMURA (木村 慎吾); 证件号码: TK*******; 职位: 董事姓名: SHINYA YANO; 证件号码: TH*******; 职位: 董事 [退出]姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 袁炳权; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: SHINGO KIMURA (木村 慎吾); 证件号码: TK*******; 职位: 董事姓名: 曹军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 霍晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文东; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: YOSHITAKA SHINHARA 新原美贵; 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长 [新增]姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: NOBUHISA NAGAT 永田修久; 证件号码: TZ*******; 职位: 监事 [新增]姓名: 袁炳权; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|