序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中核铀业有限责任公司 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永都
|
|
2 |
梁武全
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安中核蓝天铀业有限公司临潼分公司
|
樊长军 | 2022-05-27 |
2 |
西安中核蓝天铀业有限公司灞桥分公司
|
王永强 | 2008-09-17 |
3 |
西安中核蓝天铀业有限公司丹凤铀矿
|
代强 | 2005-04-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-03 | 经营范围变更 |
一般项目:铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、地浸技术咨询服务;仓储;公路运输;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有库房租赁;钢材加工;钢材、粮食、食品、饮料贸易;砂石产品销售(无仓储,不含现场交易)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、地浸技术咨询服务;仓储;公路运输;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有库房租赁;钢材加工;钢材、粮食、食品、饮料贸易;砂石产品销售(无仓储,不含现场交易);环境保护监测;检验检测服务;放射性物品道路运输;退役环境治理;固体废物治理;放射性固体废弃物处理、储存、处置;自有房地产经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-02-03 | 章程备案 |
附2020.4.7新的章程
|
附2021.2.2新的章程
|
3 | 2020-04-08 | 经营范围变更 |
铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、堆浸技术咨询服务;仓储;公路运输;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
一般项目:铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、地浸技术咨询服务;仓储;公路运输;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有库房租赁;钢材加工;钢材、粮食、食品、饮料贸易;砂石产品销售(无仓储,不含现场交易)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2020-04-08 | 章程备案 |
附2018年3月21日新的章程
|
附2020.4.7新的章程
|
5 | 2018-04-28 | 经营范围变更 |
铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、堆浸技术咨询服务;仓储;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、堆浸技术咨询服务;仓储;公路运输;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2018-04-28 | 章程备案 |
附2017年7月27日新的章程
|
附2018年3月21日新的章程
|
7 | 2017-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段忠武
|
王永都
|
8 | 2017-11-29 | 投资者变更 |
段忠武 [退出]
|
王永都 [新增]
|
9 | 2017-11-29 | 经营范围变更 |
许可经营项目:铀地下开采; 一般经营项目:铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、堆浸技术咨询服务;仓储;铁路运输(限分支机构经营)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。
|
铀地下开采;铀矿产品及化工产品生产、销售(不含易燃易爆及危险化学品);井巷工程建设;化工设备加工;地浸、堆浸技术咨询服务;仓储;铁路运输(限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
10 | 2017-11-29 | 主要人员备案 |
姓名: 段忠武; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 梁武全; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 梁武全; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王永都; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|