序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱卫华 | 95.58% | 1433.7万 |
2 | 冯铭 | 4.42% | 66.3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱卫华
|
|
2 |
田宁波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西凯信电子工程有限责任公司渭南分公司
|
王小鹏 | 2002-11-07 |
2 |
陕西凯信电子工程有限责任公司电力电子分公司
|
翟进记 | 2002-08-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-04 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局莲湖分局
|
劳动南路工商所
|
2 | 2019-11-04 | 管辖机关变更 |
陕西省市场监督管理局
|
西安市工商行政管理局莲湖分局
|
3 | 2019-11-04 | 换照 |
|
办理换照业务
|
4 | 2019-10-30 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省工商行政管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局莲湖分局;
|
5 | 2018-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王小鹏
|
钱卫华
|
6 | 2018-09-13 | 投资者变更 |
王小鹏 [退出]
|
钱卫华 [新增]
|
7 | 2018-09-13 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-09-13 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省西安市莲湖区南二环西段180号财富中心A座11层),原生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市莲湖区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市莲湖区南二环西段180号财富中心A座11层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省西安市莲湖区)
|
9 | 2018-09-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭欣; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王小鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 钱卫华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 田宁波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2018-09-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯铭; 出资额: 66.3; 百分比: 4.42姓名: 陈炽; 出资额: 82; 百分比: 5.4667 [退出]姓名: 王小鹏; 出资额: 1351.7; 百分比: 90.1133 [退出]
|
姓名: 冯铭; 出资额: 66.3; 百分比: 4.42姓名: 钱卫华; 出资额: 1433.7; 百分比: 95.58 [新增]
|