序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宝信国际金融控股有限公司 | 36.1996% | 18099.8万人民币 |
2 | 西安投资控股有限公司 | 36.1996% | 18099.8万人民币 |
3 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 27.6008% | 13800.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鹿山
|
|
2 |
王琪
|
|
3 |
王晓翔
|
|
4 |
银庆元
|
|
5 |
师国强
|
|
6 |
杨梦晔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 师国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 银庆元; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 师国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 银庆元; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
2 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 师国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 师国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 银庆元; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
3 | 2019-06-28 | 主要人员备案 |
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨季初; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 师国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2018-12-25 | 章程备案 |
|
2018年12月24日新修订的公司《章程》备案。(添加党组织相关条款)
|
5 | 2018-11-27 | 主要人员备案 |
姓名: 李迪昇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨季初; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 艾卿; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨季初; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2017-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
巩宝生
|
鹿山
|
7 | 2017-12-25 | 投资者变更 |
巩宝生 [退出]
|
鹿山 [新增]
|
8 | 2017-12-25 | 主要人员备案 |
姓名: 冯慧; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出]姓名: 巩宝生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李迪昇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林宝明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨季初; 证件号码: *****************X; 职位: 董事
|
姓名: 李迪昇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢鹏刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 鹿山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 王晓翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨季初; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 杨梦晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2017-12-25 | 法定代表人变更 |
巩宝生
|
鹿山
|
10 | 2017-09-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:张青,原联络人员固定电话:********-****,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张青,现联络人员固定电话:********-****,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:卢鹏刚,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|