序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何玮 | 12.5% | 187.5万 |
2 | 初阳 | 12.5% | 187.5万 |
3 | 周恩德 | 12.5% | 187.5万 |
4 | 崔汉文 | 12.5% | 187.5万 |
5 | 冀春生 | 12.5% | 187.5万 |
6 | 肖国春 | 12.5% | 187.5万 |
7 | 王迪辉 | 12.5% | 187.5万 |
8 | 张焕拥 | 12.5% | 187.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
初阳
|
|
2 |
崔汉文
|
|
3 |
何玮
|
|
4 |
王迪辉
|
|
5 |
周恩德
|
|
6 |
张焕拥
|
|
7 |
冀春生
|
|
8 |
肖国春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安中威电器有限责任公司咸阳分公司
|
崔汉文 | 2020-06-28 |
2 |
西安中威电器有限责任公司鄠邑分公司
|
崔汉文 | 2019-09-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-11 | 从业人数变更 |
|
60
|
2 | 2018-09-11 | 经营范围变更 |
|
工业熔炉、电炉及配套电器自动控制系统装置的设计、制造、销售、安装服务;炉用耐火陶瓷材料的研制、制造及销售;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-09-11 | 行业代码变更 |
|
3461:烘炉、熔炉及电炉制造
|
4 | 2018-09-11 | 主要人员备案 |
|
姓名: 初阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 崔汉文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 何玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冀春生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王迪辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖国春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张焕拥; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 周恩德; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2017-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
初阳
|
6 | 2017-06-19 | 投资者变更 |
|
初阳 [新增]
|
7 | 2017-06-19 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络人员姓名:苏青艳,现联络人员固定电话:***-********,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:崔汉文,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市高新区丈八一路*号汇鑫IBC大厦A座****室,现生产经营地所在行政区划:高新区
|
8 | 2017-06-19 | 主要人员备案 |
|
姓名: 初阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 崔汉文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 何玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冀春生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王迪辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖国春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张焕拥; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 周恩德; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2017-06-19 | 邮政编码变更 |
|
新邮政编码:710075
|
10 | 2017-06-19 | 联络员备案变更 |
|
现联络人员姓名:苏青艳,现联络人员固定电话:***-********,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:崔汉文,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市高新区丈八一路*号汇鑫IBC大厦A座****室,现生产经营地所在行政区划:高新区
|