序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白小青 | 23.09499% | 1317.8万人民币 |
2 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 10% | 570.6万人民币 |
3 | 陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 7.35016% | 419.4万人民币 |
4 | 西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 | 5.84998% | 333.8万人民币 |
5 | 石涛 | 5.4851% | 312.98万人民币 |
6 | 李辉 | 5.4851% | 312.98万人民币 |
7 | 嘉兴宝樾紫杉投资合伙企业(有限合伙) | 4.90712% | 280万人民币 |
8 | 柯德君 | 4.10095% | 234万人民币 |
9 | 郑炷家 | 3.68104% | 210.04万人民币 |
10 | 苏红梅 | 3.43533% | 196.02万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白小青
|
|
2 |
陈俊
|
|
3 |
朱洪达
|
|
4 |
石涛
|
|
5 |
李辉
|
|
6 |
张建荣
|
|
7 |
刘进军
|
|
8 |
左歌
|
|
9 |
肖湘宁
|
|
10 |
冯广义
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安爱科赛博电气股份有限公司北京分公司
|
王刚 | 2014-04-16 |
2 |
西安爱科赛博电气股份有限公司深圳分公司
|
罗运强 | 2014-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 章程修正案备案 |
备案股东
|
|
2 | 2022-06-17 | 注册资本(金)变更 |
6060
|
|
3 | 2021-12-23 | 章程备案 |
备案新章程
|
|
4 | 2021-10-28 | 注册资本(金)变更 |
5706
|
|
5 | 2021-10-28 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案
|
|
6 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白小青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 陈吟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯广义; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 郭湘华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘进军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 石涛; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 肖湘宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张纯义; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张建荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱洪达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 左歌; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
|
7 | 2021-03-22 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案
|
|
8 | 2021-03-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:穆洁,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:苏红梅,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:***********,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
|
9 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白小青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 冯广义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭湘华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘进军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 石涛; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 肖建江; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 肖湘宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张纯义; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张建荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱洪达; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
|
10 | 2020-11-03 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案
|
|