序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李长长 | 60% | 180.0万 |
2 | 李娟 | 40% | 120.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李娟
|
|
2 |
李长长
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司西安边家村门市部
|
张鸿波 | 2021-03-22 |
2 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司铜川王益区公园路门市部
|
平开 | 2020-01-09 |
3 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司高陵长庆西路门市部
|
虎文义 | 2019-08-05 |
4 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司铜川红旗街门市部
|
王丽红 | 2019-07-12 |
5 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司西安市长安北路分公司
|
虎文义 | 2019-06-02 |
6 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司铜川新区齐庆路门市部
|
席印容 | 2019-04-22 |
7 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司合阳黄河路门市部
|
王亲芳 | 2019-03-21 |
8 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司合阳门市部
|
严伟龙 | 2019-03-08 |
9 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司武功门市部
|
王飞 | 2019-02-28 |
10 |
陕西青旅假日国际旅行社有限责任公司土门门市部
|
冯国义 | 2019-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李勇强
|
李娟
|
2 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
李勇强
|
李娟
|
3 | 2019-10-25 | 经营范围变更 |
入境旅游业务;国内旅游业务;会议会展活动的策划组织;酒店代订服务;票务代订服务;景区门票代订服务;旅游景区的开****及管理;户外用品、旅游纪念品批****;办公用品批****及零售;餐饮管理;广告的设计、制作、代理、****布;提供旅游宣传咨询服务、游客招徕、组织、接待业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;会议会展活动的策划组织;酒店代订服务;票务代订服务;景区门票代订服务;旅游景区的开****及管理;户外用品、旅游纪念品批****;办公用品批****及零售;餐饮管理;广告的设计、制作、代理、****布;提供旅游宣传咨询服务、游客招徕、组织、接待业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-10-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李娟; 出资额: 120; 百分比: 40姓名: 李勇强; 出资额: 180; 百分比: 60 [退出]
|
姓名: 李娟; 出资额: 120; 百分比: 40姓名: 李长长; 出资额: 180; 百分比: 60 [新增]
|
5 | 2019-10-25 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:710000
|
新邮政编码:710000
|
6 | 2019-10-25 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
7 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 李勇强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王晓玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李长长; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2019-10-25 | 注册资本(金)变更 |
300
|
300
|
9 | 2019-10-25 | 行业代码变更 |
7291:旅行社及相关服务
|
7291:旅行社及相关服务
|
10 | 2019-10-25 | 从业人数变更 |
|
3
|