序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙舟 | 99.99098% | 11079万人民币 |
2 | 沙鹏程 | 0.00903% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙舟
|
|
2 |
沙鹏程
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西三宝双喜置业有限公司国际清真食品商贸港分公司
|
沙鹏程 | 2011-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沙鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 沙舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 沙鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沙舟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
2 | 2022-04-19 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
3 | 2022-04-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 沙鹏程; 出资额: 2216; 百分比: 20姓名: 沙舟; 出资额: 8864; 百分比: 80
|
姓名: 沙鹏程; 出资额: 1( - 99.95487% ); 百分比: 0.009姓名: 沙舟; 出资额: 11079( + 24.98872% ); 百分比: 99.991
|
4 | 2022-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
沙鹏程
|
沙舟
|
5 | 2022-04-19 | 从业人数变更 |
|
3
|
6 | 2018-04-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
沙志成
|
沙鹏程
|
7 | 2018-04-09 | 投资者变更 |
沙志成 [退出]
|
沙鹏程 [新增]
|
8 | 2018-04-09 | 主要人员备案 |
姓名: 沙鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沙志成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 沙鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 沙舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2018-04-09 | 法定代表人变更 |
沙志成
|
沙鹏程
|
10 | 2017-09-27 | 住所变更 |
西安市雁塔区长安南路***号
|
西安市雁塔区长安南路*号启航***小区*幢*单元*****室
|