序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张华官 | 60% | 1800.0万 |
2 | 林波 | 40% | 1200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林波
|
|
2 |
张华官
|
|
3 |
孙强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安永坤房地产有限责任公司浐灞分公司
|
郑莉 | 2015-04-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:张亚萍,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张亚萍,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:徐娜,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
2 | 2019-07-05 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:张亚萍,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张亚萍,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:徐娜,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
3 | 2015-12-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张亚萍,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
4 | 2015-12-28 | 一般经营项目变更 |
|
房地产开****、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-12-28 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售。
|
一般经营项目:房地产开****、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-12-28 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张亚萍,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
7 | 2015-12-28 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:;电话:******电话:******原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原办税人姓名:;电话:******电话:******原生产经营地:;原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张亚萍;电话:******电话:******现财务负责人姓名:;电话:******电话:******现办税人姓名:;电话:******电话:******现生产经营地:;现生产经营地所在行政区划:
|
8 | 2015-12-28 | 换照 |
办理换照业务
|
办理换照业务
|
9 | 2015-12-28 | 经营范围变更 |
一般经营项目:房地产开****、销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般经营项目:房地产开****、销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-02-04 | 主要人员备案 |
姓名: 林波; 证件号码: ***************; 职位: 其他人员姓名: 林波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张华官; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 林波; 证件号码: ***************; 职位: 其他人员姓名: 林波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张华官; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|