序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛建超 | 17.5% | 175.0万 |
2 | 董波 | 16.5% | 165.0万 |
3 | 郭小强 | 16.5% | 165.0万 |
4 | 郑士民 | 16.5% | 165.0万 |
5 | 蒋飞阳 | 16.5% | 165.0万 |
6 | 马小强 | 16.5% | 165.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛建超
|
|
2 |
郭小强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 董波; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 郭小强; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 蒋飞阳; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 罗政; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [退出]姓名: 郑士民; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 牛建超; 出资额: 175; 百分比: 17.5
|
姓名: 董波; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 郭小强; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 蒋飞阳; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 马小强; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [新增]姓名: 郑士民; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 牛建超; 出资额: 175; 百分比: 17.5
|
2 | 2022-03-03 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
3 | 2022-03-03 | 从业人数变更 |
|
7
|
4 | 2019-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丛佳
|
牛建超
|
5 | 2019-09-11 | 投资者变更 |
丛佳 [退出]
|
牛建超 [新增]
|
6 | 2019-09-11 | 主要人员备案 |
姓名: 丛佳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郭小强; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 郭小强; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 牛建超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2019-09-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郭小强; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 蒋飞阳; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 吴安定; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [退出]姓名: 赵亚军; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [退出]姓名: 郑士民; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 丛佳; 出资额: 175; 百分比: 17.5 [退出]
|
姓名: 董波; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [新增]姓名: 郭小强; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 蒋飞阳; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 罗政; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [新增]姓名: 郑士民; 出资额: 165; 百分比: 16.5姓名: 牛建超; 出资额: 175; 百分比: 17.5 [新增]
|
8 | 2019-09-11 | 法定代表人变更 |
丛佳
|
牛建超
|
9 | 2018-09-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郭小强; 出资额: 190; 百分比: 19姓名: 蒋飞阳; 出资额: 190; 百分比: 19姓名: 吴安定; 出资额: 190; 百分比: 19姓名: 郑士民; 出资额: 190; 百分比: 19姓名: 丛佳; 出资额: 240; 百分比: 24
|
姓名: 郭小强; 出资额: 165( - 13.15789% ); 百分比: 16.5姓名: 蒋飞阳; 出资额: 165( - 13.15789% ); 百分比: 16.5姓名: 吴安定; 出资额: 165( - 13.15789% ); 百分比: 16.5姓名: 赵亚军; 出资额: 165; 百分比: 16.5 [新增]姓名: 郑士民; 出资额: 165( - 13.15789% ); 百分比: 16.5姓名: 丛佳; 出资额: 175( - 27.08333% ); 百分比: 17.5
|
10 | 2018-05-24 | 住所变更 |
西安市未央区阁老门村**号
|
西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡*号楼*单元****室
|