序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建国 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 刘沪华 | 6% | 300.0万人民币 |
3 | 曹建科 | 4% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建国
|
|
2 |
杨波
|
|
3 |
刘沪华
|
|
4 |
曹建科
|
|
5 |
刘玉霞
|
|
6 |
李春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西华兴源实业集团有限公司彬州分公司
|
刘腾 | 2018-09-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 曹建科; 出资额: 200; 百分比: 4姓名: 刘沪华; 出资额: 300; 百分比: 6企业名称: 陕西名城地产开****有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20 [退出]姓名: 李建国; 出资额: 3500; 百分比: 70
|
姓名: 曹建科; 出资额: 200; 百分比: 4姓名: 刘沪华; 出资额: 300; 百分比: 6姓名: 李建国; 出资额: 4500( + 28.57143% ); 百分比: 90
|
2 | 2022-05-31 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
3 | 2020-09-29 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局高新分局
|
新型工业园工商所
|
4 | 2020-09-29 | 管辖机关变更 |
|
西安市工商行政管理局高新分局
|
5 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹建科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 刘沪华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘玉霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王新龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 曹建科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 刘沪华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘玉霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨波; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2019-06-25 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢11201室),原生产经营地所在行政区划:(高新区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢11201室),现生产经营地所在行政区划:(高新区)
|
7 | 2019-06-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 曹建科; 出资额: 200; 百分比: 6.6667姓名: 刘沪华; 出资额: 300; 百分比: 10企业名称: 陕西名城地产开****有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 33.3333姓名: 李建国; 出资额: 1500; 百分比: 50
|
姓名: 曹建科; 出资额: 200; 百分比: 4姓名: 刘沪华; 出资额: 300; 百分比: 6企业名称: 陕西名城地产开****有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20姓名: 李建国; 出资额: 3500( + 133.33333% ); 百分比: 70
|
8 | 2019-06-25 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢11201室),原生产经营地所在行政区划:(高新区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢11201室),现生产经营地所在行政区划:(高新区)
|
9 | 2019-06-25 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-06-25 | 注册资本(金)变更 |
3000
|
5000( + 66.66667% )
|