序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西中宝达产业投资有限公司 | 100% | 19850.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵淑兰
|
|
2 |
赵奕
|
|
3 |
王萌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安奇星房地产开****有限公司第一分公司
|
张正东 | 2020-01-06 |
2 |
西安奇星房地产开****有限公司第一售楼部
|
司丽萍 | 2008-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵淑兰
|
赵淑兰
|
2 | 2021-08-27 | 企业类型变更 |
1152--有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
1190--其他有限责任公司
|
3 | 2021-08-27 | 管辖机关变更 |
西安市市场监督管理局
|
西安市未央区市场监督管理局
|
4 | 2021-08-27 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵淑兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵奕; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 路尧; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 田梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵淑兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵奕; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
6 | 2021-08-27 | 注册资本(金)变更 |
9850
|
19850( + 101.52284% )
|
7 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西中宝达产业投资有限公司; 出资额: 9850; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西中宝达产业投资有限公司; 出资额: 9850; 百分比: 49.6222企业名称: 西安御园星投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 10000; 百分比: 50.3778 [新增]
|
8 | 2021-08-27 | 管辖单位变更 |
建筑房地产市场管理所
|
|
9 | 2021-05-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:张洁,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:张洁,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:王锋,现财务负责人固定电话:****-*******,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
10 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张正东; 证件号码: ******************; 职位: 其他人员 [退出]姓名: 张鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵淑兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 王萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 赵淑兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 赵奕; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|