序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柯庆 | 75% | 750.0万 |
2 | 关国华 | 25% | 250.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关国华
|
|
2 |
柯庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 从业人数变更 |
|
2
|
2 | 2021-03-05 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 关国华; 出资额: 250; 百分比: 25 [新增]姓名: 柯庆; 出资额: 750; 百分比: 75 [新增]
|
3 | 2021-03-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
关国华
|
4 | 2021-03-05 | 章程备案 |
|
2021年2月24日新章程
|
5 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 关国华; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 柯庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2020-07-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
尚军霄
|
7 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 尚军霄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 赵宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2020-07-17 | 章程备案 |
|
2020年07月16日新章程
|
9 | 2020-07-17 | 法定代表人变更 |
|
尚军霄
|
10 | 2020-07-17 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 尚军霄; 出资额: 250( + 66.66667% ); 百分比: 25姓名: 赵宇; 出资额: 750; 百分比: 75
|