序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张荣轩 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张荣轩
|
|
2 |
王静
|
|
3 |
王超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司三明分公司
|
杨剑坤 | 2021-12-29 |
2 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司浐灞分公司
|
何蒙 | 2021-09-18 |
3 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司泾欣园门市部
|
赵小伟 | 2021-04-06 |
4 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司高陵门市部
|
杨正仙 | 2020-05-22 |
5 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司西安建章路门市部
|
陈峰利 | 2014-02-10 |
6 |
陕西华中国际旅行社有限责任公司张家川县分公司
|
王英 | 2012-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王小刚
|
张荣轩
|
2 | 2020-01-03 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局碑林分局
|
西安市工商行政管理局莲湖分局
|
3 | 2020-01-03 | 住所变更 |
西安市东关正街***号东方星苑B座****室
|
陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦*****室
|
4 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王万宝; 证件号码: ******************; 职位: 其他人员 [退出]姓名: 王小刚; 证件号码: ******************; 职位: 其他人员 [退出]姓名: 王小刚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 王超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 王静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张荣轩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
5 | 2020-01-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王小刚; 出资额: 100; 百分比: 100 [退出]
|
姓名: 张荣轩; 出资额: 100; 百分比: 100 [新增]
|
6 | 2020-01-03 | 法定代表人变更 |
王小刚
|
张荣轩
|
7 | 2020-01-03 | 从业人数变更 |
|
3
|
8 | 2020-01-03 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710003
|
9 | 2020-01-03 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局莲湖分局
|
青年路工商所
|
10 | 2020-01-03 | 经营范围变更 |
许可经营项目:入境旅游业务、国内旅游业务。(凭旅行社业务经营许可证经营)一般经营项目:(未取得专项许可的项目除外)
|
入境旅游业务、国内旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|