序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹艳艳 | 50% | 25.0万 |
2 | 何根强 | 50% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何根强
|
|
2 |
尹艳艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-19 | 换照 |
办理换照业务
|
办理换照业务
|
2 | 2015-04-28 | 主要人员备案 |
姓名: 何根强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 吴一波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何根强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 尹艳艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2015-04-28 | 董事备案 |
姓名: 何根强;证件号码*********; 职位: 董事长兼总经理姓名: 吴一波;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何根强;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 尹艳艳;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2015-04-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 何根强; 出资额: 25; 百分比: 50姓名: 尹艳艳; 出资额: 25; 百分比: 50
|
姓名: 何根强; 出资额: 25; 百分比: 50姓名: 尹艳艳; 出资额: 25; 百分比: 50
|
5 | 2015-04-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 何根强; 出资额: 25; 百分比: 50姓名: 吴一波; 出资额: 25; 百分比: 50 [退出]
|
姓名: 何根强; 出资额: 25; 百分比: 50姓名: 尹艳艳; 出资额: 25; 百分比: 50 [新增]
|
6 | 2015-02-26 | 换照 |
办理换照业务
|
办理换照业务
|
7 | 2010-09-27 | 经营范围变更 |
电子产品、通讯设备、计算机软硬件的开****、销售及售后服务;商品及技术的进出口业务。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)
|
一般经营项目:电子产品、通讯设备、计算机软硬件的开****、销售及售后服务;商品及技术的进出口业务;通信工程的设计、施工及技术服务;计算机网络工程技术服务。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)
|
8 | 2010-09-27 | 一般经营项目变更 |
【变更前内容】
|
电子产品、通讯设备、计算机软硬件的开****、销售及售后服务;商品及技术的进出口业务;通信工程的设计、施工及技术服务;计算机网络工程技术服务。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)
|