序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秀珍 | 51% | 51.0万 |
2 | 谢黎 | 49% | 49.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秀珍
|
|
2 |
谢黎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-27 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省西安市高新区西安市高新区唐兴路6号228室),现生产经营地所在行政区划:(西安市工商行政管理局高新分局)
|
2 | 2017-09-27 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710065
|
3 | 2017-09-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:冯吉武,原联络员固定电话:***-********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:茹冰,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:谢黎,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-09-27 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2017-09-27 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:冯吉武;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:茹冰;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:谢黎;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********
|
6 | 2015-04-22 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 谢黎; 出资额: 49; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东企业名称: 王秀珍; 出资额: 51; 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 谢黎; 出资额: 49; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东企业名称: 王秀珍; 出资额: 51; 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
7 | 2015-04-22 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 刘子敬; 出资额: 49; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 王秀珍; 出资额: 51; 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 谢黎; 出资额: 49; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 王秀珍; 出资额: 51; 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
8 | 2015-01-12 | 经营范围变更 |
经营范围: 预包装食品的批****兼零售(食品流通许可证有效期至2016年6月20日);工艺美术品、电子产品、建筑材料、五金交电、水暖器材、计算机软硬件、通讯器材、日用百货的销售。行业代码: 5129
|
经营范围: 预包装食品的批****兼零售;工艺美术品、电子产品、建筑材料、五金交电、水暖器材、计算机软硬件、通讯器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5129
|
9 | 2015-01-12 | 经营范围变更 |
经营范围: 预包装食品的批****兼零售;工艺美术品、电子产品、建筑材料、五金交电、水暖器材、计算机软硬件、通讯器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5129
|
经营范围: 预包装食品的批****兼零售;工艺美术品、电子产品、建筑材料、五金交电、水暖器材、计算机软硬件、通讯器材、日用百货的销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5129
|
10 | 2013-09-05 | 法定代表人变更 |
代永锋
|
王秀珍
|