序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈玉萍 | 50% | 500万 |
2 | 王建生 | 35% | 350万 |
3 | 陈雄铁 | 15% | 150万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈玉萍
|
|
2 |
陈雄铁
|
|
3 |
王建生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-11 | 换照 |
办理换照业务
|
办理换照业务
|
2 | 2014-12-03 | 换照 |
办理换照业务
|
办理换照业务
|
3 | 2011-03-29 | 换照 |
换照
|
年检章已满
|
4 | 2011-03-29 | 集团编号升级 |
*****24 [退出]
|
***** [新增]
|
5 | 2007-01-26 | 换照 |
【变更前内容】换照前内容:
|
【变更后内容】换照后内容:
|
6 | 2006-06-05 | 住所变更 |
【变更前内容】住所:西安市高新区科技一路中交通力大厦***室
|
【变更后内容】住所:西安市高新区沣惠南路**号华晶商务广场B座**层*****室
|
7 | 2005-07-06 | 投资人(股权)变更 |
【变更前内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:毛纪平 150.00 吴国安 350.00 陈玉萍 500.00
|
更后内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:王建生 350.00 陈雄铁 150.00 陈玉萍 500.00
|
8 | 2005-07-06 | 主要人员备案 |
【变更前内容】:董事会、经理成员:总经理: 毛纪平执行董事: 陈玉萍监事: 吴国安
|
【变更后内容】:董事会、经理成员:执行董事: 陈玉萍监事: 陈雄铁经理: 王建生
|
9 | 2004-07-21 | 投资人(股权)变更 |
【变更前内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:毛纪平 75.00 吴国安 175.00 陈玉萍 250.00
|
更后内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:毛纪平 150.00 吴国安 350.00 陈玉萍 500.00
|
10 | 2004-07-21 | 注册资本(金)变更 |
【变更前内容】注册资本:500.00
|
【变更后内容】注册资本:1000.00
|