序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张唤郡 | 60% | 180.0万 |
2 | 何昔邗 | 20% | 60.0万 |
3 | 张珂纶 | 20% | 60.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张唤郡
|
|
2 |
张珂纶
|
|
3 |
张青莲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西广瑞建设监理有限责任公司合阳分公司
|
雷强国 | 2016-11-10 |
2 |
陕西广瑞建设监理有限责任公司大荔分公司
|
何昔邗 | 2016-06-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 补****执照 |
|
办理补****执照业务
|
2 | 2021-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
张青莲
|
3 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张唤郡; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事姓名: 张青莲; 证件号码: *****************X; 职位: 经理 [新增]姓名: 张珂纶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2016-04-21 | 执照副本数变更 |
|
|