序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张国山 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国山
|
|
2 |
孙孝民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-24 | 换照 |
|
办理换照业务
|
2 | 2015-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
张国山
|
3 | 2015-05-13 | 投资者变更 |
|
张国山 [新增]
|
4 | 2015-05-13 | 主要人员备案 |
|
姓名: 孙孝民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张国山; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2015-05-13 | 董事备案 |
|
姓名: 孙孝民;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]姓名: 张国山;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2015-05-13 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 张国山; 出资额: 300; 百分比: 100 [新增]
|
7 | 2015-05-13 | 企业类型变更 |
|
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
张国山
|
9 | 2015-04-28 | 换照 |
|
办理换照业务
|
10 | 2013-12-31 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(法人独资)1152
|