序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈晓觉 | 51% | 612.0万 |
2 | 马灵娟 | 35% | 420.0万 |
3 | 杜长秀 | 11.41667% | 137.0万 |
4 | 王小龙 | 2.08333% | 25.0万 |
5 | 侯君芳 | 0.5% | 6.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马灵娟
|
|
2 |
陈经建
|
|
3 |
杜长秀
|
|
4 |
毕宗明
|
|
5 |
陈晓觉
|
|
6 |
闫坤
|
|
7 |
李聪
|
|
8 |
王明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 注册资本(金)变更 |
1350
|
1620( + 20% )
|
2 | 2020-12-30 | 注册资本(金)变更 |
1200
|
1350( + 12.5% )
|
3 | 2020-12-30 | 章程修正案备案 |
第六十一、第一百零九条内容
|
|
4 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕宗明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈经建; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈晓觉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杜长秀; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝文斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 郝咪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 马灵娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 聂彩霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 毕宗明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈经建; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈晓觉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杜长秀; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 马灵娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 闫坤; 证件号码: *****************X; 职位: 监事会主席 [新增]
|
5 | 2020-06-17 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710077
|
6 | 2020-06-17 | 住所变更 |
西安市高新区锦业路**号
|
陕西省西安市高新区锦业路**号富士达科技园*号厂房*层
|
7 | 2020-06-03 | 章程备案 |
|
备案新章程
|
8 | 2020-01-20 | 章程修正案备案 |
|
第六十一、第一百零九条内容
|
9 | 2019-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马灵娟
|
马灵娟
|
10 | 2019-07-30 | 投资者变更 |
马灵娟
|
马灵娟
|