序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李祥辉 | 90% | 90.0万 |
2 | 吴妮 | 10% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴妮
|
|
2 |
李祥辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-01 | 住所变更 |
西安市高新区高新路**号含光佳苑*****室
|
西安市高新区唐延南路逸翠园-西安(二期)第一幢*单元**-**层*****号房
|
2 | 2016-07-01 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局高新分局
|
西安市工商行政管理局高新分局
|
3 | 2016-07-01 | 管辖工商所变更 |
高新路工商所
|
新型工业园工商所
|
4 | 2015-12-17 | 换照 |
|
办理换照业务
|
5 | 2014-07-15 | 其他变更 |
|
其它
|
6 | 2011-11-15 | 住所变更 |
西安市高新区高新路*号高新银座*幢*单元**层*****室
|
西安市高新区高新路**号含光佳苑*****室
|