序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邸岐生 | 93.33333% | 140万 |
2 | 郝义 | 6.66667% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邸岐生
|
|
2 |
郝义
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安创基电子科技有限公司电子城塑料制品厂
|
荆延章 | 2006-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贺永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 邸岐生; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 郝义; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 邸岐生; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
2 | 2021-10-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郝义; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 贺永红; 出资额: 10; 百分比: 6.6667 [退出]姓名: 牛建革; 出资额: 10; 百分比: 6.6667 [退出]姓名: 张瑞兰; 出资额: 10; 百分比: 6.6667 [退出]姓名: 邸岐生; 出资额: 110; 百分比: 73.3333
|
姓名: 郝义; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 邸岐生; 出资额: 140( + 27.27273% ); 百分比: 93.3333
|
3 | 2021-10-18 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
4 | 2021-10-18 | 从业人数变更 |
|
3
|
5 | 2020-06-04 | 补****执照 |
|
办理补****执照业务
|
6 | 2016-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邸歧生
|
邸岐生
|
7 | 2016-12-27 | 投资者变更 |
邸歧生 [退出]
|
邸岐生 [新增]
|
8 | 2016-12-27 | 主要人员备案 |
姓名: 牛建革; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 邸歧生; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 贺永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 邸岐生; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2016-12-27 | 董事备案 |
姓名: 牛建革;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]姓名: 邸歧生;证件号码************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 贺永红;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]姓名: 邸岐生;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2016-12-27 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郝义; 出资额: 10; 百分比: 0姓名: 贺永红; 出资额: 10; 百分比: 0姓名: 牛建革; 出资额: 10; 百分比: 0姓名: 张瑞兰; 出资额: 10; 百分比: 0姓名: 邸歧生; 出资额: 110; 百分比: 0 [退出]
|
姓名: 郝义; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 贺永红; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 牛建革; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 张瑞兰; 出资额: 10; 百分比: 6.6667姓名: 邸岐生; 出资额: 110; 百分比: 73.3333 [新增]
|