序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新城商业管理集团有限公司 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胥建新
|
|
2 |
高庆华
|
|
3 |
朱虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李苗淼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胥建新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 高庆华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胥建新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
2 | 2022-04-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李思梦,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:刘颖洁,原财务负责人固定电话:***-********-****,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:*****,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李思梦,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*****,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:席红文,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*****,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胥建新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 李苗淼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胥建新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
4 | 2020-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈德力
|
胥建新
|
5 | 2020-04-24 | 经营范围变更 |
许可经营项目:无。一般经营项目:商业经营管理;自有房屋租赁;物业管理;房地产中介服务;企业营销策划;展览会务服务、酒店管理服务、餐饮管理服务;广告设计、制作、代理及****布;五金交电、电子产品、家用电器、通讯器材、照相器材、体育用品、办公用品、玩具、黄金饰品、珠宝饰品、服装鞋帽、钟表眼镜、皮革制品、化妆品、床上用品、家具、针纺织品、灯具、日用百货、金属材料的销售;商务信息咨询(金融、证券、期货、理财、基金、投资除外)。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可经营项目:无。一般经营项目:商业经营管理;自有房屋租赁;物业管理;房地产中介服务;企业营销策划;展览会务服务、酒店管理服务、餐饮管理服务;五金交电、电子产品、家用电器、通讯器材、照相器材、体育用品、办公用品、玩具、黄金饰品、珠宝饰品、服装鞋帽、钟表眼镜、皮革制品、化妆品、床上用品、家具、针纺织品、灯具、日用百货、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈德力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 崔新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 崔新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 朱虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 胥建新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
7 | 2020-04-24 | 行业代码变更 |
7223:市场管理服务
|
7223:市场管理服务
|
8 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
陈德力
|
胥建新
|
9 | 2019-09-06 | 许可经营项目变更 |
|
无
|
10 | 2019-09-06 | 一般经营项目变更 |
商业经营管理;自有房屋租赁;房地产中介服务;企业营销策划;商务信息咨询(金融、证券、期货、理财、基金、投资除外);展览会务服务、酒店管理服务、餐饮管理服务;广告设计、制作、代理及****布;五金交电、电子产品、家用电器、通讯器材、照相器材、体育用品、办公用品、玩具、黄金饰品、珠宝饰品、服装鞋帽、钟表眼镜、皮革制品、化妆品、床上用品、家具、针纺织品、灯具、日用百货、金属材料的销售
|
商业经营管理;自有房屋租赁;物业管理;房地产中介服务;企业营销策划;展览会务服务、酒店管理服务、餐饮管理服务;广告设计、制作、代理及****布;五金交电、电子产品、家用电器、通讯器材、照相器材、体育用品、办公用品、玩具、黄金饰品、珠宝饰品、服装鞋帽、钟表眼镜、皮革制品、化妆品、床上用品、家具、针纺织品、灯具、日用百货、金属材料的销售;商务信息咨询(金融、证券、期货、理财、基金、投资除外)。
|