序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严瑞军 | 95% | 3040.0万人民币 |
2 | 董吴莉 | 5% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严瑞军
|
|
2 |
赵妮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西裕塬房地产开****有限公司旬邑分公司
|
赵宝荣 | 2015-03-03 |
2 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第六分公司
|
严瑞军 | 2012-01-04 |
3 |
陕西裕塬房地产开****有限公司宝鸡分公司
|
贺云龙 | 2011-11-11 |
4 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第五分公司
|
严瑞军 | 2010-07-14 |
5 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第四分公司
|
杨选民 | 2010-01-29 |
6 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第三分公司
|
苏海林 | 2010-01-20 |
7 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第二分公司
|
严瑞军 | 2009-09-17 |
8 |
陕西裕塬房地产开****有限公司第一分公司
|
马民富 | 2009-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-18 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市渭城区人民东路银都国际办公中心17FA),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市渭城区)
|
2 | 2016-03-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:燕聪,原联络员固定电话:***-********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:燕聪,现联络员固定电话:***-********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:赵琨,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-03-18 | 联络员备案变更 |
原联络员姓名:燕聪;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码*********
|
现联络员姓名:燕聪;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:赵琨;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;证件号码*********
|
4 | 2015-01-20 | 经营范围变更 |
经营范围: 房地产开****。行业代码: 7010
|
经营范围: 房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 7010
|
5 | 2015-01-20 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 赵妮; 出资额: 1568; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 严瑞军; 出资额: 1632; 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 董吴莉; 出资额: 160; 百分比: 5; 法人性质: [新增]企业名称: 严瑞军; 出资额: 3040( + 86.27451% ); 百分比: 95; 法人性质: 自然人股东
|
6 | 2014-06-11 | 住所变更 |
陕西省咸阳市人民东路银都国际办公中心17FA
|
陕西省咸阳市渭城区人民东路银都国际办公中心17FA
|
7 | 2014-06-11 | 住所变更 |
陕西省咸阳市人民东路银都国际办公中心**FA
|
陕西省咸阳市渭城区人民东路银都国际办公中心**FA
|
8 | 2013-01-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
执照有效期限: 2007-03-20 至 2011-03-20
|
执照有效期限: 2007-03-20 至
|
9 | 2013-01-29 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 严达文; 出资额: 400; 百分比: 12.5; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 严瑞军; 出资额: 2800; 百分比: 87.5; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 赵妮; 出资额: 1568; 百分比: 49; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 严瑞军; 出资额: 1632( - 41.71429% ); 百分比: 51; 法人性质: 自然人股东
|
10 | 2011-08-08 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
3200( + 220% )
|