序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕利军
|
|
2 |
毛庆文
|
|
3 |
吴锡惠
|
|
4 |
李志宏
|
|
5 |
原金生
|
|
6 |
韦贤忠
|
|
7 |
苗俊杰
|
|
8 |
高小山
|
|
9 |
袁光秦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
凯迪西北橡胶有限公司物流分公司
|
曹鹏 | 2009-11-23 |
2 |
凯迪西北橡胶有限公司招待所
|
孙卫平 | 2009-11-23 |
3 |
凯迪西北橡胶有限公司兰州分公司
|
淡山 | 2009-06-23 |
4 |
凯迪西北橡胶有限公司伊旗分公司
|
李安林 | 2008-10-30 |
5 |
凯迪西北橡胶有限公司密封件分公司
|
吕利军 | 2008-07-16 |
6 |
凯迪西北橡胶有限公司胶管分公司
|
吕利军 | 2008-07-16 |
7 |
凯迪西北橡胶有限公司双西分公司
|
黄建华 | 2008-07-16 |
8 |
凯迪西北橡胶有限公司研究所
|
黄建华 | 2008-07-16 |
9 |
凯迪西北橡胶有限公司成都经销处
|
曹鹏 | 2008-06-05 |
10 |
凯迪西北橡胶有限公司乌鲁木齐分公司
|
史美丽 | 2002-06-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 章程备案 |
自2018年12月12日开始使用新章程
|
自2022年4月27日开始使用新章程
|
2 | 2019-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张冬阳
|
吕利军
|
3 | 2019-06-26 | 投资者变更 |
张冬阳 [退出]
|
吕利军 [新增]
|
4 | 2019-06-26 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区西华路一号院内),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区西华路一号院内),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
5 | 2019-06-26 | 法定代表人变更 |
张冬阳
|
吕利军
|
6 | 2019-06-26 | 出资比例变更 |
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资额: 5000; 百分比: 100
|
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资额: 5000; 百分比: 100
|
7 | 2019-06-26 | 出资方式变更 |
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资额: 0; 出资形式: 货币
|
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资额: 5000; 出资形式: 货币
|
8 | 2019-06-26 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区西华路一号院内),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区西华路一号院内),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
9 | 2019-06-26 | 出资日期变更 |
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资日期: 2014-10-08
|
企业名称: 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司; 出资日期: 2014-10-08
|
10 | 2019-06-26 | 主要人员备案 |
姓名: 高小山; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李志宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛庆文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 苗俊杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 韦贤忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴锡惠; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 袁光琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 原金生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张冬阳; 证件号码: ***************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 高小山; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李志宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕利军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 毛庆文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 苗俊杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 韦贤忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴锡惠; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 袁光秦; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 原金生; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|