序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙) | 91.74997% | 759216.1134万 |
2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 7.74247% | 64067.7万 |
3 | 国开****展基金有限公司 | 0.50756% | 4200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白永明
|
|
2 |
王钻研
|
|
3 |
刘沛林
|
|
4 |
马迎春
|
|
5 |
何武宏
|
|
6 |
郭阮鹰
|
|
7 |
吴辉
|
|
8 |
焦小年
|
|
9 |
张曙光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西彬长矿业集团有限公司矿区生态建设分公司
|
段王拴 | 2016-08-04 |
2 |
陕西彬长矿业集团有限公司电力分公司
|
李建伟 | 2014-04-30 |
3 |
陕西彬长矿业集团有限公司铁路运输分公司
|
周朝阳 | 2014-03-04 |
4 |
陕西彬长矿业集团有限公司煤炭运销分公司
|
严广劳 | 2005-04-27 |
5 |
陕西彬长矿区开****建设有限责任公司大佛寺分公司
|
石增武 | 2003-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区世纪大道58号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区世纪大道58号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
2 | 2022-07-27 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 3600; 百分比: 0.44企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 64667.7; 百分比: 7.81企业名称: 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 759216.1134; 百分比: 91.75 [退出]
|
企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 3600; 百分比: 0.44企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 823883.8134( + 1174.02678% ); 百分比: 99.56
|
3 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 焦小年; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 刘超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 汤宇明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张曙光; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 周波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 白永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郭阮鹰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 何武宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 焦小年; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 刘沛林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 马迎春; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王钻研; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张曙光; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2022-07-27 | 章程修正案备案 |
|
*、修订原公司章程第十五条。股东出资比例,陕西煤业化工集团有限责任公司出资******.****万元,出资比例**.**%,国开****展基金有限公司出资****万元,出资比例*.**%。*.修订原公司章程公司第二十七条董事会成员增至*人。*.修订原公司章程第八章,公司不设监事会,设监事*名。*.删除原公司章程中与西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙)相关内容
|
5 | 2022-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵文革
|
白永明
|
6 | 2022-07-20 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 4200; 百分比: 0.5076企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 64067.7; 百分比: 7.7425企业名称: 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 759216.1134; 百分比: 91.75
|
企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 3600( - 14.28571% ); 百分比: 0.44企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 64667.7( + 0.93651% ); 百分比: 7.81企业名称: 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 759216.1134; 百分比: 91.75
|
7 | 2022-07-20 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区世纪大道58号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区世纪大道58号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
8 | 2022-07-20 | 章程备案 |
|
|
9 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈博; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 高会岐; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 李宝山; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王联合; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨宏海; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵文革; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 赵文革; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 白永明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 焦小年; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 刘超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 汤宇明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张曙光; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 周波; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2019-08-02 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 13592.6999; 百分比: 1.6427企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 54675; 百分比: 6.6073企业名称: 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 759216.1734; 百分比: 91.75
|
企业名称: 国开****展基金有限公司; 出资额: 4200( - 92.31824% ); 百分比: 0.5076企业名称: 陕西煤业化工集团有限责任公司; 出资额: 64067.7( + 371.33903% ); 百分比: 7.7425企业名称: 西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 759216.1134( - 0.00001% ); 百分比: 91.75
|