序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘新武 | 31.73333% | 95.2万 |
2 | 暴刚 | 15.43333% | 46.3万 |
3 | 周田军 | 14.96667% | 44.9万 |
4 | 裴战胜 | 13.93333% | 41.8万 |
5 | 王飞 | 8.4% | 25.2万 |
6 | 李光 | 4.63333% | 13.9万 |
7 | 谢涛 | 4.63333% | 13.9万 |
8 | 王园园 | 3.66667% | 11.0万 |
9 | 武明 | 2.6% | 7.8万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新武
|
|
2 |
李光
|
|
3 |
暴刚
|
|
4 |
王蔚宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-31 |
营业期限至: 2022-10-24
|
营业期限至: 长期
|
|
2 | 2020-11-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 茹伟明; 出资额: 7.8; 百分比: 2.6 [退出]姓名: 王园园; 出资额: 11; 百分比: 3.6667姓名: 李光; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 谢涛; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 王飞; 出资额: 25.2; 百分比: 8.4姓名: 韩渭鸿; 出资额: 41.8; 百分比: 13.9333 [退出]姓名: 赵向哲; 出资额: 44.9; 百分比: 14.9667 [退出]姓名: 暴刚; 出资额: 46.3; 百分比: 15.4333姓名: 刘新武; 出资额: 95.2; 百分比: 31.7334
|
姓名: 武明; 出资额: 7.8; 百分比: 2.6 [新增]姓名: 王园园; 出资额: 11; 百分比: 3.6667姓名: 李光; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 谢涛; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 王飞; 出资额: 25.2; 百分比: 8.4姓名: 裴战胜; 出资额: 41.8; 百分比: 13.9333 [新增]姓名: 周田军; 出资额: 44.9; 百分比: 14.9667 [新增]姓名: 暴刚; 出资额: 46.3; 百分比: 15.4333姓名: 刘新武; 出资额: 95.2; 百分比: 31.7334
|
3 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘新武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张登珲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵向哲; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 暴刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘新武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王蔚宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2020-11-19 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区玉泉西路5号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区玉泉西路5号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
5 | 2020-05-18 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区玉泉西路5号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
现生产经营地:(陕西省咸阳市秦都区玉泉西路5号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省咸阳市秦都区)
|
6 | 2020-05-18 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 茹伟明; 出资额: 7.8; 百分比: 2.6姓名: 付剑刚; 出资额: 9.7; 百分比: 3.2333 [退出]姓名: 程双喜; 出资额: 10.3; 百分比: 3.4333 [退出]姓名: 张占刚; 出资额: 10.5; 百分比: 3.5 [退出]姓名: 王园园; 出资额: 11; 百分比: 3.6667姓名: 李光; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 谢涛; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 奚增光; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333 [退出]姓名: 高超文; 出资额: 20.5; 百分比: 6.8333 [退出]姓名: 王飞; 出资额: 25.2; 百分比: 8.4姓名: 韩渭鸿; 出资额: 41.8; 百分比: 13.9333姓名: 暴刚; 出资额: 46.3; 百分比: 15.4333姓名: 刘新武; 出资额: 75.2; 百分比: 25.0667
|
姓名: 茹伟明; 出资额: 7.8; 百分比: 2.6姓名: 王园园; 出资额: 11; 百分比: 3.6667姓名: 李光; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 谢涛; 出资额: 13.9; 百分比: 4.6333姓名: 王飞; 出资额: 25.2; 百分比: 8.4姓名: 韩渭鸿; 出资额: 41.8; 百分比: 13.9333姓名: 赵向哲; 出资额: 44.9; 百分比: 14.9667 [新增]姓名: 暴刚; 出资额: 46.3; 百分比: 15.4333姓名: 刘新武; 出资额: 95.2( + 26.59574% ); 百分比: 31.7334
|
7 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高超文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 刘新武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张登珲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵向哲; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵向哲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 刘新武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张登珲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵向哲; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
8 | 2017-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
党悦易
|
刘新武
|
9 | 2017-10-18 | 投资者变更 |
党悦易 [退出]
|
刘新武 [新增]
|
10 | 2017-10-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈丽萍,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:xyr*****@***.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:刘新武,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:xyr*****@***.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈丽萍,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:xyr*****@***.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:赵向哲,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:xyr*****@***.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|