序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | 100% | 8000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柴宏有
|
|
2 |
俱养社
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西省一三一煤田地质有限公司临汾分公司
|
洪致芳 | 2014-03-21 |
2 |
陕西省一三一煤田地质有限公司新疆分公司
|
安永强 | 2013-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-08-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-05-04 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2018-05-04 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-05-04 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2016-05-19 | 地税登记证号变更 |
|
|
7 | 2016-05-19 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
8 | 2016-05-19 | 联络员备案变更 |
|
|
9 | 2016-05-19 | 地税登记证号变更 |
|
|
10 | 2015-07-22 | 经营范围变更 |
|
|