序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西安温特莱企业管理有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李乐平
|
|
2 |
施磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李乐平
|
韩锁龙
|
2 | 2022-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李乐平
|
韩锁龙
|
3 | 2022-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李乐平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 李乐平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 施磊; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 韩锁龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 施磊; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
4 | 2022-09-26 | 章程修正案备案 |
|
变更法定代表人为韩锁龙
|
5 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李乐平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 李明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李乐平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 施磊; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2021-06-03 | 出资日期备案 |
姓名: 西安温特莱企业管理有限公司; 出资日期: 2016-09-02
|
姓名: 西安温特莱企业管理有限公司; 出资日期: 2016-09-02
|
7 | 2016-09-18 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2016-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林晓君
|
李乐平
|
9 | 2016-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林晓君
|
李乐平
|
10 | 2016-09-18 | 投资者变更 |
林晓君 [退出]
|
李乐平 [新增]
|